Patrick Arnold Berglas
residente a Regensdorf, da Oberägeri Mandati attuali: houseshop.ch AG Persone correlate: Salvatore Moschettini, Gabriela Noser-Kamm, Nicole Berglas Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Arnold Berglas", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Arnold Berglas"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Arnold Berglas", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Arnold Berglas"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patrick Arnold Berglas
Persone con il nome Patrick Arnold Berglas lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Patrick Arnold Berglas
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Arnold Berglas
Numero di pubblicazione: HR02-1004930676, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
betongold AG, bisher in Wangen (SZ), CHE-237.990.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4133825).
Statutenänderung:
05.06.2020.
Firma neu:
PEEK HOLDING AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Kolinplatz 1, 6300 Zug.
Zweck neu:
Vermittlung, Vermietung, Verwaltung, Kauf, Verkauf und Handel von Immobilien und sonstigen Finanzgeschäften aller Art im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berglas, Patrick, von Oberägeri, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Berglas, Randy Lars, von Oberägeri, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Yves Marc, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Shaun Leon, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4133825, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
betongold AG, in Wangen (SZ), CHE-237.990.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764679).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noser, Markus, von Glarus Nord, in Wangen (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berglas, Patrick, von Oberägeri, in Regensdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3402021, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
betongold AG, in Wangen (SZ), CHE-237.990.391, Seeblickstrasse 12, 8855 Nuolen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.02.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Vermittlung, Vermietung, Verwaltung, Kauf, Verkauf und Handel von Immobilien aller Art im In- und Ausland. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Kann Lizenzen, Konzessionen und Rechte erwerben und verwerten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.02.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Berglas, Patrick, von Oberägeri, in Regensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Noser, Markus, von Glarus Nord, in Wangen (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berglas, Randy , von Oberägeri, in Regensdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kuonen, Ricardo, von Guttet-Feschel, in Saas-Balen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.