Julian Josef Becher
residente a Kilchberg, da Germania Mandati attuali: First Class Immobilien & Holding AG in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Julian Josef Becher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Julian Josef Becher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Julian Josef Becher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Julian Josef Becher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Julian Josef Becher
Persone con il nome Julian Josef Becher lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Servizi per banche e istituti di credito
Privato con il nome Julian Josef Becher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Julian Josef Becher
Numero di pubblicazione: HR02-1005650223, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
First Class Immobilien & Holding AG, in Kilchberg (ZH), CHE-113.607.270, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206218).
Firma neu:
First Class Immobilien & Holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becher, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004692767, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PLASFOUR AG, in Kilchberg (ZH), CHE-236.146.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becher, Julian Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004501164, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bluebatt (Schweiz) AG, bisher in Fislisbach, CHE-236.146.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2017, Publ. 3418855).
Statutenänderung:
09.11.2018.
Firma neu:
PLASFOUR AG.
Sitz neu:
Kilchberg (ZH).
Domizil neu:
Kreuzstrasse 23a, 8802 Kilchberg ZH.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung sowie der Verkauf von Waren und Technologien aus den Bereichen Plasma, Frequenzen, Gesundheit und Energie, insbesondere PLASMA TÜCHER. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen und den Verkauf von Produkten für die nachhaltige Wiederaufbereitung von industriellen Batterien sowie Lösungen für die nachhaltige Reduktion des Energieverbrauchs. Sie kann Beratungsdienstleistungen im Finanzbereich unter Ausschluss der Vermögensverwaltung für Drittpersonen anbieten. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit eCarsharing und E-Mobilität, sowie eine Ausbildungsakademie für Jugendliche & Erwachsene. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum / Immobilien im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Partizipationskapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 100'000.00.
Partizipationsscheine neu:
10'000'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 0.01.
Mitteilungen neu:
Die durch Gesetz oder die Statuten vorgeschriebenen Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern alle Aktionäre und deren Adressen bekannt sind, mittels Brief und E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Georg, von Neuenhof, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichl, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Stefan (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Becher, Julian Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.