Rita Bavaud
residente a Carona, da Basel Mandati attuali: Risalto Sagl in liquidazione, Rigeba AG e di più Persone correlate: Claude Bavaud, Yvonne Brönnimann-Rietschi, Markus Rietschi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rita Bavaud", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rita Bavaud"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rita Bavaud", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rita Bavaud"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rita Bavaud
Persone con il nome Rita Bavaud lavorano in questi rami economici
Commercio di vestiti
Esercizio di una società partecipate
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di vestiti
Esercizio di una società partecipate
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Rita Bavaud
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rita Bavaud
Numero di pubblicazione: 6142972, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Rigeba AG, bisher in Basel, CH-270.3.004.876-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2006, S. 7, Publ. 3268192).
Gründungsstatuten:
26.10.1936.
Statutenänderung:
01.04.2011.
Sitz neu:
Arlesheim.
Domizil neu:
c/o Theodor Rietschi AG, Talstrasse 84, 4144 Arlesheim.
Zweck:
Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung:
CHF 120'000.00.
Aktien:
600 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien) und), 120 Namenaktien zu CHF 500.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven von CHF 122'182.22 und Passiven von CHF 104'182.22 der erloschenen Einzelfirma 'Hans Schäublin-Thommen', in Basel. Aktivenüberschuss von CHF 18'000.-- gegen 18 Namenaktien zu CHF 1'000.--.].Publikationsorgan: SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzig, Leo, von Obersteckholz, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rietschi, Markus, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Brönnimann, Yvonne, von Basel, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Rietschi, Kurt, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Rietschi, Marcel, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Rietschi-Zehnder, Rita, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Bavaud, Rita, von Basel, in Carona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sessa];
Rietschi Jenny, Silvia, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Jenny, Silvia, in Riehen];
Leo Herzig (CH-270.1.015.323-8), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3268192, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Rigeba AG, in Basel, CH-270.3.004.876-5, Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.1998, S. 3936).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bavaud, Rita, von Basel, in Sessa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rietschi, Rita, in Molinazzo].