Ariste Baumberger
residente a Burgdorf, da Koppigen Mandati attuali: Honegger (Liechtenstein) AG, Berner Reha Zentrum AG e di più Persone correlate: Marc Daniel Christen, Roger Jakob Giger, Stefan Honegger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ariste Baumberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ariste Baumberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ariste Baumberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ariste Baumberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ariste Baumberger
Persone con il nome Ariste Baumberger lavorano in questi rami economici
Pulizia di edifici
Esercizio di ospedali
Esercizio di una società partecipate
Compravendita di immobili propri
Facility Management
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Lavanderie
Pulizia di edifici
Esercizio di ospedali
Esercizio di una società partecipate
Compravendita di immobili propri
Facility Management
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Lavanderie
Privato con il nome Ariste Baumberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ariste Baumberger
Numero di pubblicazione: HR02-1005943663, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skyport AG, in Köniz, CHE-110.228.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004575840).
Statutenänderung:
15.01.2024.
Sitz neu:
Belp.
Domizil neu:
Flugplatzstrasse 73, 3123 Belp.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder auf elektronischem Weg.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Stefan, von Rüti (ZH), in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumberger, Ariste, von Koppigen, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Marc Daniel, von Affoltern im Emmental, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Daniel, von Grindel, in Mörigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schumacher, Stefan, von Treiten, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nyffenegger, Lukas, von Huttwil, in Uetendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005888465, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Spitalstiftung Burgdorf, in Burgdorf, CHE-113.013.001, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Hans Rudolf, von Lauperswil, in Koppigen, Mitglied und Kassier des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumberger, Ariste, von Koppigen, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glück, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Will, Christine, von Bern, in Koppigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005652588, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berner Reha Zentrum AG, in Heiligenschwendi, CHE-109.439.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiz, Reto Andreas, von Glarus Süd, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büschi, Barbara, von Kriechenwil, in Köniz, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bangerter, Christoph Dr. med., von Wengi, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler Prof. Dr., Hanspeter, von Sumiswald, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Markus Kurt, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muri Streit, Yvonne, von Thierachern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wägli, Jürg, von Belp, in Steffisburg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle;
Monnard Feller, Michèle Denise , von Corseaux, in Hilterfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Thomas Michael, von Walterswil BE, in Uetendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulver, Bernhard Prof. Dr., von Rüeggisberg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoffet, Daniel Peter, von Bern, in Kappelen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumberger, Ariste, von Koppigen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berlinger, Katja, von Bütschwil-Ganterschwil, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leumann, Christian Prof. Dr., von Monthey, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Marc Dr., von Rohrbach, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Petit, Madeleine, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Radtke, Barbara, von Egg, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werner, Jochen Prof. Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle;
Adomeit, Paula Dr., deutsche Staatsangehörige, in Woggersin (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiedler, Martin Prof. Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiser, Thomas Prof. Dr., von Langenthal, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janz, Stefan, von St. Stephan, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jocham, Uwe Erwin Dr., von Thun, in Gerzensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Urs Peter Prof. Dr., von Arni (BE), in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Hübenthal, Abel, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Pascal, von Gondiswil, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stämpfli, Nicole, von Blatten, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschumi, Christa, von Niederbipp, in Kehrsatz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.