Iris Esther Baumann-Lanthaler
residente a Urdorf, da Zürich Mandati attuali: WestCon GmbH, VM Investments AG e di più Persone correlate: Siegfried Heinz West, Martin West, Siegfried Heinz West e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Iris Esther Baumann-Lanthaler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Iris Esther Baumann-Lanthaler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Iris Esther Baumann-Lanthaler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Iris Esther Baumann-Lanthaler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Iris Esther Baumann-Lanthaler
Persone con il nome Iris Esther Baumann-Lanthaler lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Servizi per consulenza manageriale
Servizi fiduciari
Commercio con macchine
Esercizio di una società partecipate
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Servizi per consulenza manageriale
Servizi fiduciari
Commercio con macchine
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Iris Esther Baumann-Lanthaler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Iris Esther Baumann-Lanthaler
Numero di pubblicazione: HR02-1004930454, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Micro Laser GmbH, in Stallikon, CHE-391.781.479, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2019, Publ. 1004690152).
Firma neu:
Swiss Micro Laser GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.06.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bak, Marco, niederländischer Staatsangehöriger, in Ak s-Gravenzande (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Baumann-Lanthaler, Iris Esther, von Zürich, in Urdorf, mit Einzelprokura, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
West, Siegfried Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Urdorf, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2191011, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AWOMA Automation AG, in Zug, CHE-200.766.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1249845).
Statutenänderung:
22.05.2015.
Firma neu:
AWOMA AG.
Zweck neu:
Beratung von Unternehmen im Finanz- und Verkaufsbereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann-Lanthaler, Iris, von Zürich, in Urdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
West, Siegfried Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1249845, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AWOMA Automation AG, in Zug, CHE-200.766.095, Industriestrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2013.
Zweck:
Handel mit Maschinen und Anlagen, Service- und Dienstleistungen sowie Engineering,;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, mittels eingeschriebenen Brief. Mit Erklärung vom 27.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Baumann-Lanthaler, Iris, von Zürich, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.