Alessio Basteri
residente a Lugano, da Italia Mandati attuali: HYPERSTEM SA, EternaCell SA e di più Persone correlate: Giovanni Saladino, Angelo Luigi Vescovi, Claudio Rodolfo Massa e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessio Basteri", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessio Basteri"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alessio Basteri", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alessio Basteri"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alessio Basteri
Persone con il nome Alessio Basteri lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Esercizio di una società partecipate
Servizi per consulenza manageriale
Ricerca e sviluppo
Esercizio di una società partecipate
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Alessio Basteri
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alessio Basteri
Numero di pubblicazione: HR02-1004678861, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
LION E-Mobility AG, in Baar, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664932).
Statutenänderung:
27.06.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.06.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.06.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.06.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bopp, Roland Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Bronxville (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geppert, Michael Johannes , deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basteri, Alessio, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hetmann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Gauting (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4413623, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
LION E-Mobility AG, in Baar, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3966057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quinger, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Herrsching (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semm, Isolde, irische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Magour, Hany, deutscher Staatsangehöriger, in Unterschleissheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Basteri, Alessio, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bopp, Roland Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Bronxville (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geppert, Michael Johannes , deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.