Siro Clemens Piero Barino
residente a Wädenswil, da Vacallo Mandati attuali: NOVELLE AG, momentX AG e di più Persone correlate: Klaus-Dieter Jandel, Markus Michael Burkhard, Francisco Fernandez e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Siro Clemens Piero Barino", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Siro Clemens Piero Barino"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Siro Clemens Piero Barino", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Siro Clemens Piero Barino"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Siro Clemens Piero Barino
Persone con il nome Siro Clemens Piero Barino lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi sport
Servizi pubblicità
Servizi per consulenza PR
Trasporto di persone e merci su strada
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi sport
Servizi pubblicità
Servizi per consulenza PR
Privato con il nome Siro Clemens Piero Barino
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Siro Clemens Piero Barino
Numero di pubblicazione: HR02-1005627828, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
NOVELLE AG, in Engelberg, CHE-159.119.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511143).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Markus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Barino, Siro Clemens Piero, von Vacallo, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jandel, Klaus-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Dreieich (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004926231, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Deluxe Hotels, bisher in Freienbach, CHE-103.711.003, Verein (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874289).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Augustinergasse 30, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barino, Siro, von Vacallo, in Küsnacht (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brucker, Jan E., von Olten, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1004493980, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Efficiency Club, in Zürich, CHE-114.713.118, Rennweg 58, 8001 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.2014. 14.03.2018.
Zweck:
Der Club bezweckt die Erhöhung der persönlichen und beruflichen Leistungsfähigkeit im Sinne des Efficiency Gedankens, insbesondere durch Austausch von Erfahrungen unter den Mitgliedern und durch Veranstaltung von Vorträgen, Besichtigungen, Studienreisen usw. Er kann auch spezielle Erfahrungsaustauschgruppen (Erfa-Gruppen) organisieren und ein eigenes Club-Organ herausgeben, das die Mitglieder über die Veranstaltungen des Clubs, über Mutationen sowie über die einschlägige Literatur usw. orientiert. Efficiency im Sinne von Herbert N. Casson bedeutet Lebenstüchtigkeit, verstanden als harmonisches Streben nach optimalen Leistungen mit einem möglichst geringen, aber konzentrierten Einsatz von Kraft, Mitteln und Zeit bei gleichzeitiger Förderung der Lebensfreude bei sich selber und seinen Mitmenschen.
Mittel:
Eintrittsgeld und Jahresbeitrag.
Eingetragene Personen:
Persterer, Guido, von Schiers, in Zollikon, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Raft, Janusch Z., von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barino, Siro, von Vacallo, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ferrero-Waldner, Benita Maria, österreichische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäger, Franz Konrad Paul, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfenninger, Christoph, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Warnking, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Alexander, von Basel, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.