Luca Barghini
residente a Lostallo, da Italia Mandati attuali: TERG Immobilien AG in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Barghini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Barghini"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Barghini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Barghini"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luca Barghini
Persone con il nome Luca Barghini lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Luca Barghini
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luca Barghini
Numero di pubblicazione: HR02-1005594938, Ufficio del registro di commercio Grigioni
TERG Immobilien AG, bisher in Zug, CHE-101.653.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005378167).
Statutenänderung:
28.09.2022.
Sitz neu:
Lostallo.
Domizil neu:
c/o Barghini Luca, Stradón 3, 6558 Lostallo. Gemäss Erklärung vom 28.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BMU Treuhand AG (CHE-115.321.376), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barghini, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Lostallo, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung der Funktion aufgrund anderer Eintragungspraxis.]
Numero di pubblicazione: HR02-1005378167, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TERG Immobilien AG, in Zug, CHE-101.653.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2021, Publ. 1005123704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavalli, Luchino Roberto, von Terre di Pedemonte, in Coldrerio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lehmann, Claudia Martina, von Luterbach, in Burgdorf, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barghini, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Lostallo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004848918, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Dybag AG in Liquidation, in Lostallo, CHE-101.639.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2019, Publ. 1004759518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barghini, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Lostallo, Mitglied, mit Einzelunterschrift.