Frédéric Bagnoud
residente a Sierre, da Icogne Mandati attuali: Smart Water, Fondation The Ark Persone correlate: Stéphane Nicolas Storelli, Joël Emanuele Julien di Natale, Guillaume von Roten e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frédéric Bagnoud", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frédéric Bagnoud"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frédéric Bagnoud", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frédéric Bagnoud"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Frédéric Bagnoud
Persone con il nome Frédéric Bagnoud lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Frédéric Bagnoud
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Frédéric Bagnoud
Numero di pubblicazione: HR01-1005292988, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Smart Water, à Val de Bagnes, CHE-469.631.508, Place de la Curala 5, 1934 Le Châble VS, association (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
19.02.2020.
But:
Smart Water est un réseau de compétence en matière de planification et de gestion durable de l'eau dans un contexte d'adaptation aux changements climatiques et sociétaux qui a pour but de promouvoir la réalisation d'innovations répondant aux besoins des parties prenantes.
Ressources:
cotisations des membres;
dons et legs;
subventions privées ou publiques;
revenus générés par les unités.
Personne(s) inscrite(s):
Di Natale, Joël, de Orsières, à Orsières, président du comité, avec signature collective à deux;
von Roten, Guillaume, de Sion, à Sion, membre du comité, avec signature collective à deux;
Bagnoud, Frédéric, de Icogne, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature;
Storelli, Stéphane, de Brissago, à Vernayaz, membre du comité, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 1006373, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation The Ark, à Sion, CH-626.7.009.258-5, fondation (No. FOSC 4 du 08.01.2013, p. 0, Publ. 7004796).
Nouvelle autorité de surveillance:
Département de la formation et de la sécurité (DFS).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Villettaz, Jean-Claude, de Grimisuat, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux;
Perruchoud, Dominique, de Chalais, à Réchy (Chalais), secrétaire, avec signature collective à deux;
Imoberdorf, René, de Münster-Geschinen, à Viège (Visp), membre, sans droit de signature;
Mariétan, Fernand, de Val-d'Illiez, à Monthey, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Coppey, Stéphane, de Vétroz, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Furger, Niklaus, de Visp, à Viège (Visp), membre, sans droit de signature;
Vogel, Paul André, de Unterbäch, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Bagnoud, Frédéric, de Icogne, à Sierre, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux;
Maurer, Marcel, de Sion et Bleiken bei Oberdiessbach, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: 6218820, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Secu4 SA, à Sierre, CH-626.4.010.868-3, société anonyme (No. FOSC 203 du 19.10.2010, p. 19, Publ. 5859142).
Modification des statuts:
17.06.2011.
Nouveau capital-actions:
CHF 816'747.00 [précédemment: CHF 666'415.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 816'747.00 [précédemment: CHF 666'415.00].
Nouvelles actions:
66'000 actions nominatives de CHF 1.00 liées selon statuts et 750'747 actions nominatives de CHF 1.00 liées selon statuts (privilégiées quant au dividende, au produit de vente et de liquidation). [précédemment: 66'000 actions nominatives de CHF 1.00, 600'415 actions nominatives de CHF 1.00 privilégiées quant au dividende, au produit de vente, de liquidation, toutes liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital par compensation de créances de CHF 450'996.00. En contrepartie, il est remis 150332 actions nominatives de CHF 1.00 privilégiées quant au dividende, au produit de vente et de liquidation, liées selon statuts, entièrement libérées, le solde constituant un agio en faveur de la société.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bagnoud, Frédéric, de Icogne, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux.