Rolf Badertscher
residente a Spiez, da Eggiwil Mandati attuali: B & W Treuhand Consulting GmbH Persone correlate: Jenny Birgit Wüthrich-Rothen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Badertscher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Badertscher"
|
|
Rolf Badertscher
residente a Walkringen, da Lauperswil Mandati attuali: Badertscher Haustechnik GmbH Persone correlate: Alfred Badertscher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Badertscher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Badertscher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rolf Badertscher
Persone con il nome Rolf Badertscher lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Altra attività edilizia
Servizi fiduciari
Altra attività edilizia
Privato con il nome Rolf Badertscher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Badertscher
Numero di pubblicazione: HR02-1004977738, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HMT Microelectronic AG, in Biel/Bienne, CHE-102.530.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, Rolf Hermann, von Lauperswil, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Degrauwe, Marc Gabriel Remy Dr., von La Grande Béroche, in Chez-le-Bart (La Grande Béroche), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayor, Jean-Michel, von Grandcour, in Gorgier (La Grande Béroche), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Porret, Jean-Charles, von La Grande Béroche, in Gorgier (La Grande Béroche), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004925011, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Badertscher Haustechnik GmbH, in Walkringen, CHE-110.100.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675601).
Statutenänderung:
23.06.2020.
Zweck neu:
Beratung, die Planung und die Ausführung von und Handel mit Spenglerei-, Sanitär-, Heizungs- und alternativen Energieanlagen sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 12.06.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Alfred Badertscher 1954, in Walkringen, das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Alfred Badertscher, Heizungen, Sanitär, Spenglerei", in Walkringen, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 12.6.2003 und Übernahmebilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 176'416.66 und Passiven von CHF 111'298.90, wofür CHF 45'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 20'117.76 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, Alfred 1954, von Lauperswil, in Walkringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Rolf, von Lauperswil, in Walkringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Badertscher, Alfred, von Lauperswil, in Walkringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Badertscher, Alfred 1979, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004800944, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HMT Microelectronic AG, in Biel/Bienne, CHE-102.530.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2018, Publ. 1004450079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monceaux, Richard Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Avrainville (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Andreas, von Schangnau, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Badertscher, Rolf Hermann, von Lauperswil, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Degrauwe, Marc Gabriel Remy Dr., von La Grande Béroche, in Chez-le-Bart (La Grande Béroche), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber, Nicole, von Schangnau, in Prêles (Plateau de Diesse), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayor, Jean-Michel, von Grandcour, in Gorgier (La Grande Béroche), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Gorgier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Porret, Jean-Charles, von La Grande Béroche, in Gorgier (La Grande Béroche), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Fresens, in Gorgier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giroud, Frédéric Dr., von Martigny, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirter, Alain, von Mühlethurnen, in Siselen BE (Siselen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Moosseedorf].