Richard Bachmann
residente a Riehen, da Riehen Mandati attuali: bpc.ch bachmann & partner consulting gmbh Persone correlate: Katja Brodmann Bachmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Bachmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Bachmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Bachmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Bachmann"
|
|
Richard Bachmann
residente a Auswil, da Zofingen Mandati attuali: OA Top GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Bachmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Bachmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Bachmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Bachmann"
|
|
Richard Bachmann
residente a Bottenwil, da Bottenwil Mandati attuali: Airteam GmbH Persone correlate: Manuela Bachmann, Bernhard Bachmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Bachmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Bachmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Bachmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Bachmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Richard Bachmann
Persone con il nome Richard Bachmann lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Altre servici in educazione
Altra attività edilizia
Fornitura di servizi informatici
Altre servici in educazione
Altra attività edilizia
Privato con il nome Richard Bachmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Richard Bachmann
Numero di pubblicazione: HR02-1006107278, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
BCP Business Consulting Partner AG, in Basel, CHE-106.298.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2023, Publ. 1005684660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Richard, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004839294, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Airteam Bachmann + Setz GmbH, in Bottenwil, CHE-105.129.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S.1, Publ. 4761586).
Statutenänderung:
07.02.2020.
Firma neu:
Airteam GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Setz, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Dulliken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Richard, von Bottenwil, in Bottenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bachmann, Manuela, von Bottenwil, in Bottenwil, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 1631161, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swissnegoce GmbH, in Bern, CHE-354.871.718, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2013, Publ. 7023794).
Statutenänderung:
08.07.2014.
Firma neu:
Ribarail GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Langnau im Emmental.
Domizil neu:
Obere Beichlenstrasse 38, 3550 Langnau im Emmental.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Vermittlung von Personal- und Ausbildungsdienstleistungen für Lokomotivführer und Maschinisten sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
dos Santos, Sergio, portugiesischer Staatsangehöriger, in Avry-sur-Matran (Avry), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Richard, von Zofingen, in Langnau im Emmental, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.