Sinan Avsar
residente a Interlaken, da Turchia Mandati attuali: Avsar Gastro GmbH Persone correlate: Fatma Avsar-Oezturk Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sinan Avsar", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sinan Avsar"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sinan Avsar", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sinan Avsar"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sinan Avsar
Persone con il nome Sinan Avsar lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Sinan Avsar
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sinan Avsar
Numero di pubblicazione: HR02-1005782648, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bruno's Pizza Kurier GmbH, in Interlaken, CHE-112.978.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004784981).
Statutenänderung:
12.05.2023.
Firma neu:
Immo Avsar GmbH.
Domizil neu:
Harderstrasse 54, 3800 Interlaken.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und den Verkauf von Immobilien sowie Beratungen in diesen Bereichen. Zudem Import/Export sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Irmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avsar, Sinan, türkischer Staatsangehöriger, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avsar, Siyabend, von Interlaken, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004508448, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bruno's Pizza Kurier GmbH, in Interlaken, CHE-112.978.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2011, Publ. 6386580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arslan, Ramazan, türkischer Staatsangehöriger, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avsar, Sinan, türkischer Staatsangehöriger, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numero di pubblicazione: 6387202, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Avsar Gastro GmbH, in Köniz, CH-036.4.049.154-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S. 3, Publ. 5916054).
Statutenänderung:
13.10.2011.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
Rugenparkstrasse 6, 3800 Interlaken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avsar, Fatma, türkische Staatsangehörige, in Interlaken, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ostermundigen];
Avsar, Sinan, türkischer Staatsangehöriger, in Interlaken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ostermundigen].