Fatma Avsar-Oezturk
residente a Interlaken, da Turchia Mandati attuali: Avsar Gastro GmbH Persone correlate: Sinan Avsar Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fatma Avsar-Oezturk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fatma Avsar-Oezturk"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fatma Avsar-Oezturk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fatma Avsar-Oezturk"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fatma Avsar-Oezturk
Persone con il nome Fatma Avsar-Oezturk lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Fatma Avsar-Oezturk
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fatma Avsar-Oezturk
Numero di pubblicazione: 4278164, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bruno's Pizza Kurier GmbH, in Interlaken, CH-092.4.017.730-1, Erbringung von Dienstleistungen im Gastgewerbe sowie Betrieb einer Pizzeria mit Take away, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2007, S. 5, Publ. 3900690).
Statutenänderung:
28.12.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avsar-Oezturk, Fatma, türkische Staatsangehörige, in Unterseen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avsar, Sinan, türkischer Staatsangehöriger, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].
Numero di pubblicazione: 3900690, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bruno's Pizza Kurier GmbH, in Interlaken, CH-092.4.017.730-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2006, S. 4, Publ. 3424998).
Domizil neu:
Rugenparkstrasse 6, 3800 Interlaken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avsar, Sinan, türkischer Staatsangehöriger, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Zollikofen];
Avsar-Oezturk, Fatma, türkische Staatsangehörige, in Unterseen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Zollikofen].
Numero di pubblicazione: 3424998, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bruno's Pizza Kurier GmbH, in Interlaken, CH-092.4.017.730-1, Aareckstrasse 6, 3800 Interlaken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2006.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Gastgewerbe sowie Betrieb einer Pizzeria mit Take away. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.--. Die Mitteilungen an die GesellschafterInnen erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Avsar, Sinan, türkischer Staatsangehöriger, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Avsar-Oezturk, Fatma, türkische Staatsangehörige, in Zollikofen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.