Natalie Aufdenblatten
residente a Brig, da St. Niklaus Mandati attuali: Verein MitMänsch Oberwallis Persone correlate: Martin Imboden, Emily June Ross, Dominik Schmidt e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Natalie Aufdenblatten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Natalie Aufdenblatten"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Natalie Aufdenblatten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Natalie Aufdenblatten"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Natalie Aufdenblatten
Persone con il nome Natalie Aufdenblatten lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Natalie Aufdenblatten
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Natalie Aufdenblatten
Numero di pubblicazione: HR02-1005770947, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Verein MitMänsch Oberwallis, in Brig-Glis, CHE-105.883.276, Verein (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269997).
Statutenänderung:
21.09.2021.
Zweck neu:
Der Verein unterstützt ideell und finanziell die beiden Stiftungen: "Stiftung MitMänsch Oberwallis" (Betrieb) und "Stiftung zur Unterstützung und Förderung der Angebote von MitMänsch Oberwallis". Die "Stiftung MitMänsch Oberwallis" stellt für Menschen mit einer Beeinträchtigung von Geburt bis zu deren Tod ein vielfältiges Angebot im Bereich Prävention, Bildung, medizinische und pädagogische Therapien, Arbeit und Beschäftigung, Wohnen und Freizeit jeweils mit entsprechender Begleitung, Unterstützung und Pflege zur Verfügung. Die "Stiftung zur Unterstützung und Förderung der Angebote von MitMänsch Oberwallis" verwaltet die gespendeten und erwirtschafteten Mittel und setzt diese zweckgebunden ein. Die Tätigkeit des Vereins sind vorwiegend auf Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ausgerichtet. Der Verein kann seine Tätigkeiten auch auf Menschen mit anderen Beeinträchtigungen ausdehnen.
Insbesondere bezweckt der Verein:
die Unterstützung der Menschen mit einer Beeinträchtigung und deren Eltern und Angehörigen;
die Förderung der Integration, der Selbstständigkeit und der zwischenmenschlichen Beziehungen sowie die Wahrung der Persönlichkeit der Menschen mit einer Beeinträchtigung;
die Schaffung, den Erhalt und die Führung von einer Institution durch die Stiftung MitMänsch Oberwallis mit Angeboten, wie heilpädagogische Frühberatung, Sonderschulung, Werk- und Tagesstätten sowie Wohnplätze für Menschen mit einer Beeinträchtigung gemäss Leistungsauftrag des Kantons;
die Erweiterung des Angebots ausserhalb des kantonalen Leistungsauftrages entsprechend den Menschen mit einer Beeinträchtigung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Vereins;
die Sensibilisierung der Behörden, des Gewerbes, des Handels und der Industrie sowie der breiten Öffentlichkeit für die Anliegen von Menschen mit einer Beeinträchtigung;
die Zusammenarbeit mit Organisationen gleicher oder ähnlicher Zielsetzung. Der Verein kann weitere Dienstleistungen erbringen, die geeignet sind, den Zweck des Vereins zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Der Verein ist konfessionell und politisch neutral. [Nachtrag des im SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, publizierten TR-Eintrages Nr. 789 vom 22.06.2018].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung.].
Mittel neu:
Mitgliederbeitrag, Einnahmen von Veranstaltungen und Aktionen, private und öffentliche Beiträge, freiwillige Zuwendungen (Spenden) jeder Art [Nachtrag des im SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, publizierten TR-Eintrages Nr. 789 vom 22.06.2018]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruppen, Nicole, von Naters, in Naters, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Franziska, von Bern, in Zermatt, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fantoni-Kuonen, Nicole, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grichting, Thomas Johannes, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Hans Peter, von Villmergen, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfammatter, Aron, von Naters, in Naters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wimmersberger, Alain Pascal, von Winterthur, in Visperterminen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kalbermatter, Marc, von Niedergesteln, in Visp, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemmet, Martin, von Ried-Brig, in Steg VS (Steg-Hohtenn), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vomsattel, Julian, von Visperterminen, in Visp, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Franziska, von Grengiols, in Binn, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fryand, Valérie, von Gampel-Bratsch, in Gampel-Bratsch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imboden, Martin, von Steg-Hohtenn, in Bürchen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joris, Caroline, genannt Carole, von Orsières, in Naters, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ross, Emily June, von Leibstadt, in Zweisimmen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidt, Dominik, von Goms, in Brig-Glis, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aufdenblatten, Natalie, von St. Niklaus, in Brig-Glis, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.