Frank Ernst Friedrich Auer
residente a Mülheim an der Ruhr, da Germania Mandati attuali: Amarto AG Persone correlate: Yvonne Barcellona, Marlies Auer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Ernst Friedrich Auer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Ernst Friedrich Auer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Ernst Friedrich Auer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Ernst Friedrich Auer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Frank Ernst Friedrich Auer
Persone con il nome Frank Ernst Friedrich Auer lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Frank Ernst Friedrich Auer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Frank Ernst Friedrich Auer
Numero di pubblicazione: HR02-1005419113, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Amarto AG, in Basel, CHE-461.955.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676847).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Frank Ernst Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim an der Ruhr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4951330, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Biotiki (Schweiz) AG, in Basel, CH-280.3.003.238-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2006, S. 5, Publ. 3613402).
Firma neu:
Biotiki (Schweiz) AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.03.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Frank Ernst Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim an der Ruhr (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Christian, von Courtedoux, in Oberwil BL, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Revibal Treuhandgesellschaft (CH-270.3.002.263-2), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Revibal Treuhandgesellschaft].
Numero di pubblicazione: 2726508, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Biotiki (Schweiz) AG, bisher in Muttenz, CH-280.3.003.238-9, pharmazeutische und parapharmazeutische Produkte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2000, S. 1415).
Statutenänderung:
22.02.2005.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Bundesstr. 31, 4054 Basel.
Zweck:
Handel mit pharmazeutischen und parapharmazeutischen Produkten sowie mit Nahrungsmittelergänzungen, Kauf und Verkauf von Lizenzen sowie Vergabe von Unterlizenzen, vornehmlich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Mitteilungen die Aktionäre: Eingeschriebene Briefe, sofern Adressen bekannt, sonst Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fraefel, Dr. Willy, von Uzwil, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Santschi & Partner Treuhand AG, in Reinach BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Christian, von Courtedoux, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Auer, Frank Ernst Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim an der Ruhr (DE), mit Einzelunterschrift;
Revibal Treuhandgesellschaft, in Basel, Revisionsstelle.