Arben Asani
residente a Volketswil, da Volketswil Mandati attuali: AW Bautechnik GmbH Persone correlate: Arber Asani, Mirdita Asani-Dauti Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arben Asani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arben Asani"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arben Asani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arben Asani"
|
|
Arben Asani
residente a Kradolf, da Macedonia Mandati attuali: Pizza Mio GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arben Asani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arben Asani"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Arben Asani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Arben Asani"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Arben Asani
Persone con il nome Arben Asani lavorano in questi rami economici
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Esercizio delle aziende gastronomiche
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Arben Asani
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Arben Asani
Numero di pubblicazione: HR02-1005343629, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Pizza Mio GmbH, in Romanshorn, CHE-431.603.194, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005110073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Memedi, Bajramali, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Bürglen TG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asani, Arben, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005110073, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Pizza Mio GmbH, in Romanshorn, CHE-431.603.194, Kreuzlingerstrasse 20, 8590 Romanshorn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Restaurants und ähnlichen Betrieben sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Art beteiligen, im In- und Ausland Filialen gründen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften erwerben oder verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 16.02.2021 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Memedi, Bajramali, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Bürglen TG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Asani, Arben, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004647534, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AW Immobilien GmbH, in Dübendorf, CHE-114.037.180, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, S.0, Publ. 2358957).
Statutenänderung:
29.05.2019.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
Bachstrasse 19, 8604 Volketswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Kauf, Verkauf, Handel, Erstellung, Unterhalt, Verwaltung, Vermittlung und Vermietung von Immobilien aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Infolge Verlegung des Sitzes an das Domizil der weiteren Adresse wird diese aufgehoben.] [gestrichen: Weitere Adresse: Bachstrasse 19, 8604 Volketswil.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asani, Arben, von Volketswil, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00;
Asani-Dauti, Mirdita, von Volketswil, in Volketswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Walter, Pakize, von Grächen, in Volketswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Beat, von Grächen, in Volketswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Williner, Max, von Grächen, in Grächen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].