Janine Monique Arnold
residente a Zürich, da Simplon Mandati attuali: neon tree GmbH Persone correlate: Sibylle Bernadette Meier Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Janine Monique Arnold", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Janine Monique Arnold"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Janine Monique Arnold", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Janine Monique Arnold"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Janine Monique Arnold
Persone con il nome Janine Monique Arnold lavorano in questi rami economici
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Privato con il nome Janine Monique Arnold
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Janine Monique Arnold
Numero di pubblicazione: HR02-1005054361, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
neon tree GmbH, in Zürich, CHE-359.829.942, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2017, Publ. 3751737).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Janine Monique, von Simplon, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Sibylle Bernadette, von Tägerig, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005045135, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Hilfe für Kinder, in Urdorf, CHE-107.489.714, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004790407). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 30. April 2020 wurde das Mandat von Goran Studen als interimistisch eingesetzter Stiftungsrat gemäss Verfügung vom 12. Dezember 2012 beendet und den eingetragenen Mitgliedern des Stiftungsrates die Kollektivunterschrift zu zweien erteilt. [bisher: Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.12.2012 wurde der Stiftungsrat suspendiert, die bestehenden Unterschriften gelöscht und Goran Studen als interimistischer Stiftungsrat mit Einzelunterschrift eingesetzt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Janine Monique, von Simplon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattmann, Urs, von Luzern, in Dielsdorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Geissbühler, Walter, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Urdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gubser, Stefan, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Minder, Dr. Remo, von Auswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Studen, Dr. Goran, niederländischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4440573, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Hilfe für Kinder, in Zürich, CHE-107.489.714, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3866787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Janine Monique, von Simplon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.