Gérard Ernst Appel
residente a Rorschacherberg, da Richterswil Mandati attuali: Koller & Morger Immo AG, GIGATHERM AG e di più Persone correlate: Annamarie Germann, Ralf Hermann, Dennis Ramiz Hermann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gérard Ernst Appel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gérard Ernst Appel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gérard Ernst Appel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gérard Ernst Appel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gérard Ernst Appel
Persone con il nome Gérard Ernst Appel lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione di apparecchiature domestiche
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione di apparecchiature domestiche
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Gérard Ernst Appel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gérard Ernst Appel
Numero di pubblicazione: HR02-1005646014, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Koller & Morger Immo AG, in Flawil, CHE-459.394.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2021, Publ. 1005371201).
Domizil neu:
c/o GIGATHERM AG, Schändrichstrasse 7, 9230 Flawil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martic, Dario, kroatischer Staatsangehöriger, in Niederhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hermann, Dennis Ramiz, von Widen, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Appel, Gérard Ernst, von Richterswil, in Rorschacherberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005505382, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
GIGATHERM Mikrowellen AG, in Flawil, CHE-109.287.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2021, Publ. 1005371195).
Statutenänderung:
17.06.2022.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der GIGATHERM AG, in Flawil (CHE-108.484.211), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 2'469'872.39 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 629'917.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mono Holding AG, in Flawil (CHE-103.951.984), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 1'959'239.47 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 375'174.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
GIGATHERM AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Fabrikation und den Vertrieb von Geräten in Anwendung von Elektronik und Mikrowellentechnik im Apparatebau. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen, vermieten und verkaufen sowie Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hermann, Dennis, von Widen, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Appel, Gérard Ernst, von Richterswil, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005383567, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Mono Holding AG, bisher in Zug, CHE-103.951.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140898).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Sitz neu:
Flawil.
Domizil neu:
c/o GIGATHERM AG, Schändrichstrasse 7, 9230 Flawil.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Martin, von Wiesendangen und Teufen (AR), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Werner, von Rehetobel, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Appel, Gérard Ernst, von Richterswil, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Intactus Treuhand AG (CH-170.3.015.293-9), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hermann, Dennis, von Widen, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle. [Anpassung betr. Aktien aufgrund anderer Eintragungspraxis].