Werner Amport
residente a Giswil, da Thunstetten Mandati attuali: AMPORT GmbH Persone correlate: Gabriela Zumstein Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Amport", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Amport"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Amport", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Amport"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Werner Amport
Persone con il nome Werner Amport lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Werner Amport
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Werner Amport
Numero di pubblicazione: HR02-1004501366, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Viva Luzern AG, in Luzern, CHE-164.881.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4190227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amport, Werner, von Thunstetten, in Giswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Judith Pia, von Trachselwald, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004496384, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
PRO SENECTUTE KANTON OBWALDEN - Für das Alter, in Sarnen, CHE-109.998.530, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4044269).
Urkundenänderung:
15.05.2013.
Organisation neu:
[gestrichen: Organisation: Stiftungsversammlung, Stiftungsrat von 5 Mitgliedern, Geschäftsstelle und Kontrollstelle.]. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser-Ambühl, Renate, von Lungern, in Lungern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amport, Werner, von Thunstetten, in Giswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Franz, von Wassen, in Kerns, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld, Susanne, von Sarnen, in Engelberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3677567, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
PRO SENECTUTE KANTON OBWALDEN - Für das Alter, in Sarnen, CHE-109.998.530, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, Publ. 3130573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld, Patrick, von Sarnen, in Sarnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser-Ambühl, Renate, von Lungern, in Lungern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amport, Werner, von Thunstetten, in Giswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Theodor, von Lungern, in Alpnach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle [bisher: Orfida Treuhand + Revisions AG, in Sarnen (CH-140.3.000.377-4)].