Shigeru Amemiya
residente a Zürich, da Australia Mandati attuali: iMusician Digital AG Persone correlate: Jost Wirz, Tobias Michael Wirz, Alexander Christen e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Shigeru Amemiya", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Shigeru Amemiya"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Shigeru Amemiya", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Shigeru Amemiya"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Shigeru Amemiya
Persone con il nome Shigeru Amemiya lavorano in questi rami economici
Gestione di studi di registrazione
Gestione di studi di registrazione
Privato con il nome Shigeru Amemiya
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Shigeru Amemiya
Numero di pubblicazione: HR02-1004634316, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
iMusician Digital AG, in Zürich, CHE-113.488.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2018, Publ. 4400307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degenhardt, Timm Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pelzer, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollstedt, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amemiya, Shigeru, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Christian, von Cham, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Alexander, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7171948, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
iMusician Digital AG, in Zürich, CH-020.3.030.764-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2012, Publ. 6951916).
Statutenänderung:
24.04.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 316'604.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 316'604.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Aktien neu:
3'166'040 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 50.00, 30'000 Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degenhardt, Timm Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoss, Joachim Werner Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amemiya, Shigeru, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirz, Tobias Michael, von Schöftland, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ORTAG AG (CH-020.3.919.345-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ortag, Organisations-, Revisions- und Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 4710758, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
iMusician Digital AG, in Zürich, CH-020.3.030.764-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2007, S. 19, Publ. 3835814).
Domizil neu:
Binzstrasse 23, 8045 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Jost, von Schöftland, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amemiya, Shigeru, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Tobias Michael, von Schöftland, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].