Gabriele Alioth
residente a Termonfeckin, da Biel-Benken, Arlesheim e Basel Mandati attuali: Caracol Verlag der Autorinnen & Autoren GmbH Persone correlate: Monika Schnider, Erika Frey Timillero, Clemens Umbricht e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriele Alioth", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriele Alioth"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriele Alioth", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriele Alioth"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gabriele Alioth
Persone con il nome Gabriele Alioth lavorano in questi rami economici
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Privato con il nome Gabriele Alioth
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gabriele Alioth
Numero di pubblicazione: HR02-1005537806, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Caracol Verlag der Autorinnen & Autoren GmbH, in Warth-Weiningen, CHE-352.382.638, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004835137).
Statutenänderung:
27.07.2022.
Stammkapital neu:
CHF 25'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alioth, Gabriele, von Basel, in Termonfeckin (IE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Frey Timillero, Erika, von Wangen bei Olten, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Müller, Matthias, von Basel, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Schnider, Monika, von Vals, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Umbricht, Clemens, von Untersiggenthal, in Andwil SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5365880, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Eloxor AG, bisher in Binningen, CH-280.3.911.737-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 31.03.2008, S. 5, Publ. 4406396).
Gründungsstatuten:
27.02.1952.
Statutenänderung:
18.11.2009.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o INFIBA Vermögensverwaltungs AG, Paulusgasse 12, 4051 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Vermögenswerten und - soweit in ihrem Eigentum - auch die Nutzung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 70'000.00.
Liberierung:
CHF 70'000.00.
Aktien:
70 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alioth, Gabriele, von Basel, in Julianstown / Co. Meath (IE), mit Einzelunterschrift;
Alioth, Martin, von Basel, in Julianstown / Co. Meath (IE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Marianne, von Basel, in Riehen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Speringer-Vogler, Esther Marie-Louise, von Neuenburg, in Gempen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jorns Treuhand AG, in Oensingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Dieter W., von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 674082, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Eloxor AG, in Binningen, Galvanischer Betrieb zur Veredelung von Metallen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2001, S. 8312).
Domizil neu:
c/o Jürg A. Zellweger, jaz buchhaltungen, Holeerain 4, 4102 Binningen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alioth, Martin, von Basel, Arlesheim und Biel BE, in Julianstown (Co. Meath, IRL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Alioth, Dr. Martin Alexander, von Basel und Arlesheim und Biel, in Julianstown (IRL), ohne Zeichnungsberechtigung];
Speringer-Vogler, Esther Marie-Louise, von Neuenburg, in Gempen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alioth, Gabriele, von Basel, Arlesheim und Biel BE, in Julianstown (Co. Meath, IRL), mit Einzelunterschrift.