Monique Albrecht
residente a Sion, da Noble-Contrée Mandati attuali: Fondation Château Mercier, Fondation "Divisionnaire F.K. Rünzi" e di più Persone correlate: Pierre-André Charbonnet, Anthony Charles Lamon, Cédric Pugin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Monique Albrecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Monique Albrecht"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Monique Albrecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Monique Albrecht"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Monique Albrecht
Persone con il nome Monique Albrecht lavorano in questi rami economici
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Monique Albrecht
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Monique Albrecht
Numero di pubblicazione: HR02-1005717188, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation "Divisionnaire F.K. Rünzi", à Crans-Montana, CHE-113.161.185, fondation (No. FOSC 112 du 13.06.2022, Publ. 1005494265).
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Chancellerie d'Etat, Avenue de France 71, Palais du Gouvernement, Planta 3, 1950 Sion.
Autres adresses:
Case postale 670, 1950 Sion. [biffé: Bureaux : c/o Chancellerie d'Etat, Palais du Gouvernement, 1950 Sion].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Spörri, Philipp, de Wettingen, à Veyras, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Albrecht, Monique, de Noble-Contrée, à Sion, secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005213539, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Château de Tourbillon, à Sion, CHE-110.590.762, fondation (No. FOSC 85 du 03.05.2018, Publ. 4210643).
Nouvelle adresse:
Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion 2.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Spörri, Philippe, de Wettingen, à Veyras, vice-président, avec signature collective à deux;
Varone, Philippe, de Sion, à Sion, membre, secrétaire, avec signature collective à deux;
Syburra, Romaine, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Albrecht, Monique, de Noble-Contrée, à Sion, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Schmid, Carole, de Sion, à Grimisuat, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Elsig, Patrick, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.