Nina Aegerter
residente a Regensberg, da Zürich Mandati attuali: IT Wing GmbH Persone correlate: Franco Winiger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nina Aegerter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nina Aegerter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nina Aegerter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nina Aegerter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nina Aegerter
Persone con il nome Nina Aegerter lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Nina Aegerter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nina Aegerter
Numero di pubblicazione: 5661014, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SportOrg GmbH, in Luzern, CH-100.4.786.777-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2006, S. 8, Publ. 3541166).
Statutenänderung:
28.05.2010. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich, per Brief oder E-Mail. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aegerter, Nina, von Zürich, in Regensberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aegerter, Samuli, von Zürich, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].
Numero di pubblicazione: 4584758, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Soft Wing GmbH, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.4.055.392-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 11, Publ. 4059928).
Gründungsstatuten:
31.03.2004.
Statutenänderung:
19.06.2008.
Firma neu:
Skywood Systems GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bundesstrasse 3, 6304 Zug.
Zweck neu:
Entwicklung und Vertrieb von Sotware sowie allgemeiner EDV-Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winiger, Franco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Alfänger, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in St. Blasien (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Aegerter, Nina, von Zürich, in Regensberg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
London Commerce Ltd , in London (GB), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Alfänger, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in St. Blasien (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Iten, Markus, von Unterägeri, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3541166, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SportOrg GmbH, in Luzern, CH-100.4.786.777-4, Tribschenstrasse 70, 6005 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.09.2006.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Sport und Marketing;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Aegerter, Samuli, von Zürich, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Aegerter, Nina, von Zürich, in Regensberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.