Pierre Aeby
residente a Bussy FR, da Düdingen Mandati attuali: Aeby Pierre Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre Aeby", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre Aeby"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre Aeby", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre Aeby"
|
|
Pierre Aeby
residente a Veyrier, da Giffers Mandati attuali: Veyri Caves Pierre Aeby Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre Aeby", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre Aeby"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre Aeby", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre Aeby"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pierre Aeby
Persone con il nome Pierre Aeby lavorano in questi rami economici
Officio di notare e avvocato
BranchCode_n/a
Officio di notare e avvocato
BranchCode_n/a
Privato con il nome Pierre Aeby
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pierre Aeby
Numero di pubblicazione: 3108213, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro Senectute - Für das Alter, in Zürich, CHE-105.827.378, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2719357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeby, Pierre, von Düdingen, in Estavayer-le-Lac, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Preiswerk, Mathis, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tuor, Dr. Rudolf, von Breil/Brigels und Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biedermann, Thomas, von Winterthur, in Thunstetten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dietschi, Peter, von Laupersdorf, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Laurent, von Montreux, in Montreux, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5656248, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kardex AG, in Zürich, CH-020.3.914.448-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 51, Publ. 5118726).
Statutenänderung:
27.04.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeby, Pierre Alain, von Giffers, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niekerke, Friedrich Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5545468, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kardex Systems AG, in Volketswil, CH-020.3.914.593-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S. 28, Publ. 5491594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeby, Pierre Alain, von Giffers, in Steinmaur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Facchini, Felice, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.