Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Wohnimpuls GmbH
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.08.2020
Cancellazione dal registro delle imprese
18.07.2024
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.071.528-9
IDI/IVA
CHE-188.124.966
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in gesellschaftlichen, soziokulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen von Gesellschaften sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Aus- und Weiterbildungssektor, bei der Planung von Immobilienprojekten bis zur Begleitung im Betrieb, insbesondere bei gemeinschaftlichen Wohnformen oder nachbarschaftsfördernden Initiativen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wohnimpuls GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1006087777, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnimpuls GmbH, in Zürich, CHE-188.124.966, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991008). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die ITOBA GmbH, in Baden (CHE-233.834.303), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005991008, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnimpuls GmbH, in Zürich, CHE-188.124.966, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004962959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichet Brinkmann, Claudine Odette, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iten Baumann, Esther, von Unterägeri, in Adliswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wenger, Christian, von Basel, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ITOBA GmbH (CHE-233.834.303), in Baden, Gesellschafterin, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Richner, Ivo, von Wettingen, in Wettingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischmann, Toni, von Galgenen, in Wettingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Bastian, von Reutigen, in Windisch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004962959, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnimpuls GmbH, in Zürich, CHE-188.124.966, Wagnergasse 7, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.08.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in gesellschaftlichen, soziokulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen von Gesellschaften sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Aus- und Weiterbildungssektor, bei der Planung von Immobilienprojekten bis zur Begleitung im Betrieb, insbesondere bei gemeinschaftlichen Wohnformen oder nachbarschaftsfördernden Initiativen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 13.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bichet Brinkmann, Claudine Odette, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iten Baumann, Esther, von Unterägeri, in Adliswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wenger, Christian, von Basel, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.