Indirizzo
Freiburgstrasse 596
3172 Niederwangen b. Bern
Informazioni su Westiform AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Westiform AG
- Westiform AG ha sede a Niederwangen b. Bern ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fabbricazione di apparecchiature domestiche».
- La dirigenza dell’azienda Westiform AG fondata il 12.10.1977 è composta da 14 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 03.05.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-100.939.478.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: HRL Holding GmbH, Hügli Ingenieurunternehmung AG, Safia Garage- und Industriebedarf AG.
Dirigenza (14)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
Mac Stefan Schacher,
Raphaël Berger,
Dominik Ruckstuhl,
Thomas Philipp Schulz
i più recenti aventi diritto di firma
Mac Stefan Schacher,
Bruno Francisco Camastral,
Marc Oliver Mock,
Andreas Blum,
Thomas Althaus
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.10.1977
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Köniz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.004.241-1
IDI/IVA
CHE-100.939.478
Ramo economico
Fabbricazione di apparecchiature domestiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, die Montage und den Handel mit Leuchtreklamen und Beschriftungselementen in allen technisch möglichen Ausführungsvarianten sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere in den folgenden Bereichen: Generalunternehmerische Leistungen, Planung, Grafik, Konzeption, Design, Engineering, Entwicklung, Konstruktion, Montage, Unterhalt und Reparatur sowie Übernahme weiterer Dienstleistungsaufgaben; sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Immobilien erwerben, unter Ausschluss von Geschäften, die nach dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) verboten sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Villars-sur-Glâne | 29.06.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Favre Révision SA | Lausanne | 19.08.2008 | 28.06.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Westiform SA
- Westiform Ltd.
- Westiform Ltd
- Westiform Holding SA
- Westiform Holding AG
- Westiform Holding Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Westiform AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005737586, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 6'346 vom 20.04.2023 Westiform AG, in Köniz, CHE-100.939.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731310).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schacher, Marc Stefan, von Neunkirch, in Forel FR (Estavayer), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger [nicht: Schacher, Mac Stefan].
Numero di pubblicazione: HR02-1005731310, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Westiform AG, in Köniz, CHE-100.939.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauper, Hervé, von Plasselb, in Plasselb, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger;
Zekiri Meyer, Gzim, von Wohlen (AG), in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schacher, Mac Stefan, von Neunkirch, in Forel FR (Estavayer), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger;
Camastral, Bruno Francisco, von Masein, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger;
Mock, Marc Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger.
Numero di pubblicazione: HR02-1005513692, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, publizierten TR-Eintrags Nr. 8'316 vom 02.06.2022 Westiform AG, in Köniz, CHE-100.939.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508435).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zekiri Meyer, Gzim, von Wohlen (AG), in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien avec un mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Bergerdu conseil d'administration ou Raphaël Berger].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.