Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Walter Marti AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.09.1957
Cancellazione dal registro delle imprese
29.06.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wohlen bei Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.003.546-5
IDI/IVA
CHE-100.144.680
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
An- und Verkauf sowie Verwaltung und Vermietung von Grundstücken; sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Refiba Treuhand AG | Bern | 14.06.2011 | 28.06.2016 | |
Emil Helbling dipl. Wirtschaftsprüfer | Wohlen bei Bern | 29.12.2000 | 13.06.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Marti AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2919411, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Walter Marti AG, in Wohlen bei Bern, CHE-100.144.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1876781).
Statutenänderung:
10.05.2016.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die marti media ag, in Wohlen bei Bern (CHE-106.215.025), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1876781, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Walter Marti AG, in Wohlen bei Bern, CHE-100.144.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, Publ. 6202550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Walter Samuel, von Engi, in Uettligen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti-Pfister, Anita, von Glarus Süd, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Engi, in Uettligen, Mitglied und Sekretärin mit Einzelunterschrift];
Marti, Urs, von Glarus Süd, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martz-Marti, Esther, von Bremgarten bei Bern und Glarus Süd, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Refiba Treuhand AG (CHE-106.847.716), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Refiba Treuhand AG (CH-217.0.140.159-9)].
Numero di pubblicazione: 6202550, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Walter Marti AG, in Wohlen bei Bern, CH-035.3.003.546-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2000, S. 8920).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emil Helbling dipl. Wirtschaftsprüfer, in Wohlen bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Refiba Treuhand AG (CH-217.0.140.159-9), in Bern, Revisionsstelle.