Informazioni su CAPREV Wirtschaftsprüfung und -beratung AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CAPREV Wirtschaftsprüfung und -beratung AG
- CAPREV Wirtschaftsprüfung und -beratung AG da Zug opera nel ramo «Servizi fiduciari» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 21.07.2008.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 01.07.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZG con l’IDI CHE-114.427.859.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 210 altre aziende attive. Queste includono: 4SENN AG, AD Immobilien GmbH, ADR Consultants GmbH.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Rolf Theo Schönauer,
Peter Angst,
Felix Xaver Auf der Maur,
Katharina Burkhard
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.07.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.032.443-7
IDI/IVA
CHE-114.427.859
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Wirtschaftsprüfung, insbesondere nach aufsichtsrechtlichen, nationalen und internationalen Normen sowie aufsichtsrechtliche, finanzwirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Wirtschaftsberatung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften und Grundeigentum im In- und Ausland kaufen und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Grant Thornton AG | Zürich | 25.07.2008 | 04.03.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- VQF Audit Ltd
- VQF Audit SA
- VQF Audit Inc
- VQF Audit AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CAPREV Wirtschaftsprüfung und -beratung AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005235415, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CAPREV Wirtschaftsprüfung und -beratung AG, in Zug, CHE-114.427.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stefani, Renato Edmund, von San Vittore, in Erlenbach (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005135758, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB vom 05.03.2021, Meldungs Nr. 1'005'116'496, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 3'550 vom 02.03.2021 CAPREV Wirtschaftsprüfung und -beratung AG, in Zug, CHE-114.427.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116496).
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Numero di pubblicazione: HR02-1005116496, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
VQF Audit AG, in Zug, CHE-114.427.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970758).
Statutenänderung:
01.03.2021.
Firma neu:
CAPREV Wirtschaftsprüfung und -beratung AG.
Domizil neu:
Industriestrasse 47, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Wirtschaftsprüfung, insbesondere nach aufsichtsrechtlichen, nationalen und internationalen Normen sowie aufsichtsrechtliche, finanzwirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Wirtschaftsberatung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften und Grundeigentum im In- und Ausland kaufen und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 01.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Peter, von Zug, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönauer, Rolf Theo, von Amlikon-Bissegg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Angst, Peter, genannt Pierre, von Zürich, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Auf der Maur, Felix Xaver, von Schwyz, in Schwyz, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];
Burkhard, Katharina, von Zürich, in Vitznau, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien];
Stefani, Renato Edmund, von San Vittore, in Erlenbach (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.