Indirizzo
c/o Patrick Peter Angehrn
Federistrasse 10
8718 Schänis
Informazioni su Verein X-Point
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Verein X-Point
- Verein X-Point a Schänis è una Associazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Verein X-Point è attiva.
- Verein X-Point ha 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 08.05.2017.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone SG con l’IDI CHE-113.814.260.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.09.2007
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Schänis
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.6.020.446-9
IDI/IVA
CHE-113.814.260
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zusammenschluss möglichst vieler Reisebüros und Veranstalter in der ganzen Schweiz zu einem Buchungstool bei Worldspan; Nutzung von Synergien, Zusammenarbeit untereinander und mit Verbänden und Organisationen; Betrieb eines einfachen Auskunfts- und Beratungsbüros; Betrieb einer einfachen Homepage; Austausch von Personal, Marketingaktivitäten: Gemeinsamer Einkauf und gemeinsame Aufträge an Dritte und gemeinsames Auftreten, z.B an Ausstellung etc., Koordination eines einheitlichen Auftrittes. Der Verein kann sich an Organisationen mit gleichen Zielen beteiligen. Mittel: Erträge durch ausgeschüttete Incentives, Beiträge der Mitglieder und Gönner, Zuwendungen und/oder Schenkungen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verein X-Point
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3507505, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Verein X-Point, in Schaffhausen, CHE-113.814.260, Verein (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2012, Publ. 6838444). Der Verein wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schänis im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht und im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen.
Numero di pubblicazione: 3507601, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verein X-Point, bisher in Schaffhausen, CHE-113.814.260, Verein (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2012, S. 6838444).
Gründungsstatuten:
21.03.2007.
Statutenänderung:
21.06.2012, 04.04.2017.
Sitz neu:
Schänis.
Domizil neu:
c/o Patrick Peter Angehrn, Federistrasse 10, 8718 Schänis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helbling, Mirco, von Wädenswil, in Schaffhausen, Präsident des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denzler, Heinz Roger, von Wangen-Brüttisellen, in Thalwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Patrick Peter, von Muolen, in Schänis, Präsident des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weggis, Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6838444, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Verein X-Point, bisher in Münsterlingen, CH-440.6.020.446-9, Verein (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2007, S. 15, Publ. 4118754).
Gründungsstatuten:
21.03.2007.
Statutenänderung:
21.06.2012.
Sitz neu:
Schaffhausen.
Domizil neu:
bei Mirco Helbling, Schalterweg 11, 8200 Schaffhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrari, Hermann Claudius, von St. Gallen und Ludiano, in Scherzingen (Münsterlingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Mirco, von Wädenswil, in Schaffhausen, Präsident des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.