Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su TopPharm Studer Apotheke Bubendorf AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.06.2006
Cancellazione dal registro delle imprese
28.09.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bubendorf
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.009.792-5
IDI/IVA
CHE-112.989.750
Ramo economico
Pharmacie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Apotheke und eines Drogerie-, Sanitäts- und Kosmetikfachgeschäfts sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Home Care, Kosmetik und alternativer Behandlungsmethoden. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen, gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten, sowie alle Geschäfte durchführen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ramseier Treuhand AG | Pratteln | 28.06.2006 | 07.01.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- TopPharm Apotheke Bubendorf Studer AG
- Apotheke Bubendorf Studer AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: TopPharm Studer Apotheke Bubendorf AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004987177, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
TopPharm Studer Apotheke Bubendorf AG, in Bubendorf, CHE-112.989.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004875268). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "Coop Vitality AG" (CHE-107.892.180), in Bern, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004875268, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
TopPharm Studer Apotheke Bubendorf AG, in Bubendorf, CHE-112.989.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer-Schweizer, Hans-Jörg, von Liestal und Langnau im Emmental, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studer-Schweizer, Ursula, von Liestal und Langnau im Emmental, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madonna, Daniele, von Centovalli, in Ronco sopra Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Felix Fritz, von Messen, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004779476, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
TopPharm Studer Apotheke Bubendorf AG, in Bubendorf, CHE-112.989.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2013, S.0, Publ. 7004092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Karin, von Liestal und Langnau im Emmental, in Seltisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Matthias, von Liestal und Langnau im Emmental, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.