Indirizzo
Bergstrasse 9
8910 Affoltern am Albis
Informazioni su Time-steps AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Time-steps AG
- Time-steps AG con sede a Affoltern am Albis è attiva. Time-steps AG è attiva nel ramo «Fornitura di servizi informatici».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 17.01.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-108.472.716.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Felix Rudolf,
Dr. Martin Karl Eschle,
Dr. Eduard A. Zuur
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.09.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Affoltern am Albis
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.002.270-6
IDI/IVA
CHE-108.472.716
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der angewandten Mathematik, Informatik und Statistik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Affoltern am Albis | 24.02.2006 | 14.02.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Time-steps GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Time-steps AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005936202, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CHE-108.472.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960454).
Statutenänderung:
09.01.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Numero di pubblicazione: HR02-1004960454, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CHE-108.472.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, S.0, Publ. 1526595).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zielonka, Dr. Benno Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Goldbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf, Dr. Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Castrop-Rauxel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1526595, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Time-steps AG, in Affoltern am Albis, CHE-108.472.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7065648).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kredig, Hartmut Herbert Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Lehrte (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Gerhard, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zielonka, Dr. Benno Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Goldbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.