Su The Rigs Trust
- C'é 0 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 24.05.2024.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per The Rigs Trust
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6767/2024, (1)
The Rigs Trust, FL-0002.502.862-7, Eingetragene Treuhänderschaft. Wiedereintragung der am 20.07.2022 gelöschten Treuhänderschaft lt. Antrag vom 08.03.2024.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
LMG Lighthouse Trust reg., 9495 Triesen, Treuhänderin.
Numero di pubblicazione: 2249/2024, (1)
The Rigs Trust in Nachtragsliquidation, FL-0002.502.862-7, Eingetragene Treuhänderschaft.
Bezeichnung des Treuhandverhältnisses neu:
The Rigs Trust. Beendigung der Nachtragsliquidation und Abberufung des Nachtragsliquidators lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 26.01.2024.[bisher: Eröffnung der Nachtragsliquidation und Bestellung von Dr. Alexander Lins, Austrasse 14, 9495 Triesen, zum Nachtragsliquidator lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 19.04.2023.].
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Lins, Dr. Alexander, StA: Österreich, 9495 Triesen, Nachtragsliquidator.
Numero di pubblicazione: 8334/2023, (1)
The Rigs Trust, FL-0002.502.862-7, Eingetragene Treuhänderschaft.
Bezeichnung des Treuhandverhältnisses neu:
The Rigs Trust in Nachtragsliquidation. Eröffnung der Nachtragsliquidation und Bestellung von Dr. Alexander Lins, Austrasse 14, 9495 Triesen, zum Nachtragsliquidator lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 19.04.2023.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
LMG Lighthouse Trust reg., 9495 Triesen, Treuhänderin.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Lins, Dr. Alexander, StA: Österreich, 9495 Triesen, Nachtragsliquidator.