Indirizzo
c/o Profectus Sàrl
Rue de Saint-Guérin 30
1950 Sion
Informazioni su Tekplan Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Tekplan Sàrl
- Tekplan Sàrl a Sion è una Società a garanzia limitata nel ramo «Architettura d'interni e arredamento». Tekplan Sàrl è attiva.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 14.08.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-413.142.806.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 14 altre aziende attive. Queste includono: Agence Valaisanne de Communication SA, BAY Invest Sàrl, CBI Promotion SA.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.12.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.193.575-2
IDI/IVA
CHE-413.142.806
Ramo economico
Architettura d'interni e arredamento
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La pose, l'habillage décoratif et la prise de mesures et de métrés de plans de travail, ainsi que tous types de petits travaux de rénovation et d'améliorations d'intérieurs; l'achat, la vente, la promotion, la commercialisation, ainsi que l'import et l'export de meubles de cuisine, d'armoires, de salles de bain, de dressings, d'appareils électroménagers et autres mobiliers; la gestion et le suivi de projets financiers et immobiliers, l'achat, la vente et la location de biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion toutefois des opérations prohibées par la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tekplan Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006106708, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Tekplan Sàrl, à Sion, CHE-413.142.806, société à responsabilité limitée (No. FOSC 147 du 02.08.2022, Publ. 1005533502).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gojard, Camille Lucien, ressortissant français, à Nyon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 102 parts sociales de CHF 100.00;
Javoy, Philippe, ressortissant français, à Gex (FR), associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 4 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Waser, Loric, de Lucens, à Saint-Livres, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 94 parts sociales de CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005533502, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Tekplan Sàrl, à Sion, CHE-413.142.806, société à responsabilité limitée (No. FOSC 8 du 12.01.2022, Publ. 1005379576).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Charlet, Nicolas, ressortissant français, à Nyon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 102 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Waser, Loric, de Lucens, à Saint-Livres, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 94 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature collective à deux avec Charlet Nicolas];
Gojard, Camille Lucien, ressortissant français, à Nyon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 102 parts sociales de CHF 100.00;
Javoy, Philippe, ressortissant français, à Gex (FR), associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 4 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux avec Charlet Nicolas].
Numero di pubblicazione: HR02-1005379576, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Tekplan Sàrl, précédemment à Saint-Livres, CHE-413.142.806, société à responsabilité limitée (No. FOSC 240 du 09.12.2020).
Modification des statuts:
13.10.2021.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Profectus Sàrl, Rue de St-Guérin 30, 1950 Sion.
Autres adresses:
c/o Loric Waser, Rue des Artisans 10, 1176 St-Livres.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.