Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Michel A. Müller
Belairstrasse 6
3780 Gstaad
Informazioni su Strassengenossenschaft Davidsmatte in Liq.
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.09.1952
Cancellazione dal registro delle imprese
04.05.2017
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Saanen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.5.008.868-9
IDI/IVA
CHE-102.285.110
Ramo economico
Costruzione di strade, binari e tunnel
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterhalt der Verbindungsstrasse Saanendorf-Davidsmatte, bei Bedarf auch deren weiterer Ausbau und Verlängerung.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Strassengenossenschaft Davidsmatte
- Strassen- u. Kanalisationsgenossenschaft Davidsmatte
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Strassengenossenschaft Davidsmatte in Liq.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3502365, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Strassengenossenschaft Davidsmatte in Liq., in Saanen, CHE-102.285.110, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6798102). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6798102, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Strassengenossenschaft Davidsmatte, in Saanen, CH-092.5.008.868-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2011, Publ. 6260422).
Firma neu:
Strassengenossenschaft Davidsmatte in Liq..
Domizil neu:
c/o Michel A. Müller, Belairstrasse 6, Chalet Oxalis, 3780 Gstaad.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung].Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.06.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preisig-Neuhaus, Ursula, von Winterthur und Schwellbrunn, in Schönried (Saanen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Erwin, von Büsserach, in Zwingen, Mitglied, Sekretär und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied, Sekretär und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Michel Albert, von Boltigen, in Saanen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6260422, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Strassengenossenschaft Davidsmatte, in Saanen, CH-092.5.008.868-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.1995, S. 5419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhaus, Hans, von Lützelflüh, in Saanen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sumi, Kurt, von Saanen, in Boll, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michel Albert, von Boltigen, in Saanen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Preisig-Neuhaus, Ursula, von Winterthur und Schwellbrunn, in Schönried (Saanen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Erwin, von Büsserach, in Zwingen, Mitglied, Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.