Indirizzo
c/o Walter Ruch
Emmenstrasse 22
3415 Hasle b. Burgdorf
Informazioni su Stiftung Walter Ruch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Stiftung Walter Ruch
- Stiftung Walter Ruch ha sede a Hasle b. Burgdorf ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 13.11.2008.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 22.04.2022.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-114.588.681.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Rolf Stefan Grossenbacher,
Lisbeth Christen-Ruch,
Walter Ruch
i più recenti aventi diritto di firma
Rolf Stefan Grossenbacher,
Lisbeth Christen-Ruch,
Walter Ruch
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.11.2008
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Hasle bei Burgdorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.7.043.330-0
IDI/IVA
CHE-114.588.681
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung und Förderung der klassischen Malerei, der klassischen Musik, namentlich die finanzielle Unterstützung und Förderung von talentierten Künstlern, die Organisation, Durchführung und Unterstützung von Kunstausstellungen und Kunstveranstaltungen. Die Unterstützung und Förderung der schweizerischen Bergbevölkerung, namentlich die finanzielle Unterstützung der 'Schweizer Berghilfe, Adliswil' und der 'Schweizer Patenschaft für Berggemeinden, Zürich' sowie Einzelprojekte im schweizerischen Berggebiet und Direkthilfen an Bergbauernfamilien. Die Unterstützung von Tierschutzorganisationen wie 'Schweizer Tierschutz', 'Vogelwarte Sempach', 'Stiftung für das Pferd, Bern' sowie Tierheimen und Tierambulanzen. Als Nebenzweck bezweckt die Stiftung die Erhaltung der in die Stiftung eingebrachten Liegenschaften, wobei der Ertrag (nach Unterhalt, Erneuerung und Erhaltung und Verbesserung der Marktfähigkeit der vermieteten Objekte) ausschliesslich der Realisierung der vorstehenden Zwecke zu dienen hat. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fritz Rüfenacht Unternehmensberatung | Rüegsau | 22.04.2022 |
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiechter Revisionen AG in Liquidation | Rütschelen | 20.01.2017 | 21.04.2022 | |
schaerer partners gmbh | Burgdorf | 18.11.2011 | 19.01.2017 | |
Tellenbach Treuhand | Lützelflüh | 28.04.2011 | 17.11.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stiftung Walter Ruch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005456184, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Walter Ruch, in Hasle bei Burgdorf, CHE-114.588.681, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiechter Revisionen AG (CHE-202.288.184), in Rütschelen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz Rüfenacht Unternehmensberatung (CHE-301.237.032), in Rüegsauschachen (Rüegsau), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005380819, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Walter Ruch, in Hasle bei Burgdorf, CHE-114.588.681, Stiftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295501).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruch, Walter, von Dürrenroth, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Grossenbacher, Rolf Stefan, von Affoltern im Emmental, in Burgdorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Christen, Lisbeth, von Madiswil, in Biberist, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3295501, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Walter Ruch, in Hasle bei Burgdorf, CHE-114.588.681, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, Publ. 2064957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
schaerer partners gmbh, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter Revisionen AG (CHE-202.288.184), in Rütschelen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.