Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su start again soziale Unternehmungen in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.01.1995
Cancellazione dal registro delle imprese
13.08.2020
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.000.191-8
IDI/IVA
CHE-106.122.984
Ramo economico
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein definiert seinen Zweck im Aufbau wie auch der Führung von Institutionen, Betrieben und Beratungsstellen, die sich der somatischen, sozialen und beruflichen (Wieder-) Eingliederung von Personen widmen. Dabei handelt es sich insbesondere um junge Menschen mit suchtbedingten Defiziten, Jugendlichen oder junge Erwachsene am Übergang von der Schule in die Berufswelt, sowie Personen, die in Folge eines Unfalls, einer schweren psychischen oder einer physischen Erkrankung eine (Wieder-) Eingliederung benötigen. Der Verein verfolgt seinen Zweck auch durch die Zusammenarbeit mit oder Beteiligung an anderen Einrichtungen mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzung. Dabei verfolgt er keine kommerziellen Zwecke und strebt auch keinen Gewinn an. Im Rahmen seines Zwecks kann der Verein Liegenschaften kaufen oder veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HMR Revisionsgesellschaft AG | Zürich | 03.07.2018 | 27.05.2020 | |
Grant Thornton AG | Zürich | 24.01.2017 | 02.07.2018 | |
ReviTrust Audit AG | Zürich | 05.12.2012 | 02.09.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- start again soziale Unternehmungen
- Start Again
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: start again soziale Unternehmungen in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004956889, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
start again soziale Unternehmungen in Liquidation, in Zürich, CHE-106.122.984, Verein (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898170). Die Liquidation ist beendet. Der Verein wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 23.06.2020 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004898170, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
start again soziale Unternehmungen in Liquidation, in Zürich, CHE-106.122.984, Verein (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HMR Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.367.206), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004861145, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
start again soziale Unternehmungen, in Zürich, CHE-106.122.984, Verein (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654380).
Name neu:
start again soziale Unternehmungen in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 19.03.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Marianne, von Bottmingen und Bürglen (TG), in Winterthur, Präsidentin des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheer, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.