Informazioni su Spirig AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Spirig AG
- Spirig AG ha sede a Weinfelden ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio di materie prime agricole e animali».
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 20.06.2022.
- L’azienda Spirig AG è iscritta con l’IDI CHE-108.821.047.
- azienda Spirig AG ha registrato 4 marchi attivi, marchi cancellati o domande pendenti.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Adrian Breu,
Valentin Bürgisser,
Thomas Jäggli,
Philipp Jäggli,
Bernhard Spirig
i più recenti aventi diritto di firma
Adrian Breu,
Valentin Bürgisser,
Cristina Ruggli,
Thomas Jäggli,
Philipp Jäggli
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.02.1946
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Weinfelden
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.006.521-4
IDI/IVA
CHE-108.821.047
Ramo economico
Commercio di materie prime agricole e animali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Produktion von und Handel mit Pflanzen, Pflanzenarrangements und anderen Bedarfsartikeln zur Förderung der Wohn- und Lebensqualität, inbesondere Produktion und Vertrieb der Eigenmarke 'RebeccaS' sowie Vertrieb der Fremdmarke 'Yankee Candle'. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer Buck Zenhäusern AG | Kriens | 30.11.2012 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RP Treuhand und Wirtschaftsprüfung AG | Weinfelden | 13.05.2011 | 29.11.2012 | |
EWS Verwaltungen AG | Wohlen bei Bern | <2004 | 12.05.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gärtnerei Spirig AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
04.04.2001 | attivo | 12824/2000 | |
WaterNanny | 29.01.2007 | cancellata | 60273/2006 |
Ultimi comunicati FUSC: Spirig AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005499806, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Spirig AG, in Weinfelden, CHE-108.821.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005282173).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Adrian, von Oberegg, in Waltalingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005282173, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Spirig AG, in Weinfelden, CHE-108.821.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004559006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgisser, Bernhard, von Bremgarten (AG), in Weiningen ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spirig, Ruth, von Diepoldsau, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Valentin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruggli, Cristina, von Hauptwil-Gottshaus, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004559006, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Spirig AG, in Weinfelden, CHE-108.821.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3254849).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgisser, Bernhard, von Bremgarten (AG), in Weiningen ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Torre (Blenio)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.