Indirizzo
c/o Raoul Cuvit
Route de Moiry 4
1148 La Praz
Informazioni su Société coopérative de laiterie La Praz et environs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative de laiterie La Praz et environs
- Société coopérative de laiterie La Praz et environs ha sede a La Praz, è attiva e opera nel ramo «Produzione di commestibili».
- La dirigenza dell’Organizzazione Société coopérative de laiterie La Praz et environs è composta da 3 persone.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.06.2019, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-102.394.549.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.12.1889
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
La Praz
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.173.713-3
IDI/IVA
CHE-102.394.549
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Défendre les intérêts de ses membres, en particulier en matière de prix et de prise en charge du lait; défendre les intérêts de ses membres au sein des Interprofessions; informer régulièrement ses membres; favoriser le développement des techniques laitières
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société coopérative de Laiterie La Praz et environs
- Société de laiterie de La Praz
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative de laiterie La Praz et environs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004656288, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative de laiterie La Praz et environs, à La Praz, CHE-102.394.549 (FOSC du 17.08.2018, p. 0/4421881). Cugny Philippe, qui n'est plus caissier, est nommé président. Cuvit Raoul, qui n'est plus président, est nommé caissier.
Numero di pubblicazione: 4421881, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative de laiterie La Praz et environs, à La Praz, CHE-102.394.549 (FOSC du 26.10.2016, p. 0/3128833). Freymond Sylvain n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvelle administratrice avec signature collective à deux:
Meylan Céline, du et au Chenit, secrétaire.
Numero di pubblicazione: 3128833, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative de laiterie La Praz et environs, à La Praz, CHE-102.394.549 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Tissot Christian et Béday Olivier ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Cuvit Raoul, qui n'est plus caissier, est nommé président et continue à signer collectivement à deux.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Freymond Sylvain, de et à Montricher, secrétaire, et Cugny Philippe, de Ferreyres, à Moiry, caissier.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.