Informazioni su Ricardo AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ricardo AG
- Ricardo AG da Zug opera nel ramo «Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting» ed è attiva.
- Ricardo AG è stata costituita nel 19.05.1999.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 31.07.2024.
- L’azienda Ricardo AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-108.695.363.
- 12 marchi diversi o applicazioni per marchi dell'azienda Ricardo AG sono stati registrati all'IPI.
- Allo stesso indirizzo come Ricardo AG sono iscritte 15 altre aziende attive. Queste includono: EP Commodities, a.s., Prag, Zweigniederlassung Zug, EP Resources AG, Eurex Global Derivatives AG.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Nicole Cornelia Lyrenmann,
Francesco Pietro Vass,
Boris Gussen,
Hannes Neunhaeuserer,
Priska Cavelti-Heger
Amministrazione
Francesco Pietro Vass,
Hannes Neunhaeuserer,
Priska Cavelti-Heger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.05.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.021.824-1
IDI/IVA
CHE-108.695.363
CHE-143.883.461 IVA
Ramo economico
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Durchführen von Auktionen auf dem Internet und Erbringen von Dienstleistungen im Internet; kann Finanzierungen, einschliesslich die Gewährung von Darlehen, für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloserklärungen, für verbunden Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Rechtsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 31.07.2024 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zug | 15.12.2008 | 30.07.2024 | |
KPMG AG | Zug | 27.12.2007 | 14.12.2008 | |
Wirtschafts-Treuhand AG | Basel | 14.01.2005 | 26.12.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Ricardo Ltd
- Ricardo SA
- ricardo.ch AG
- ricardo.ch Ltd
- ricardo.ch SA
- Auktion24 AG
- ComputerExpress.ch AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
11.02.2021 | attivo | 04310/2020 | |
Camp Forward | 11.09.2020 | attivo | 04309/2020 |
Ultimi comunicati FUSC: Ricardo AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006097891, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ricardo AG, in Zug, CHE-108.695.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2024, Publ. 1005988968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005988968, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ricardo AG, in Zug, CHE-108.695.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005726189).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lyrenmann, Nicole, von Bachenbülach, in Bachenbülach, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005726189, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ricardo AG, in Zug, CHE-108.695.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Despas, Gilles Antoine Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gussen, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vass, Francesco, von Lugano, in Küsnacht (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cavelti, Priska, österreichische Staatsangehörige, in Küssnacht (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neunhaeuserer, Hannes, italienischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deck, Andreas, von Zürich, in Wollerau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Philipp Paul, von Schleitheim, in Zollikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.