Indirizzo
c/o Jungfraubahnen
Harderstrasse 14
3800 Interlaken
Informazioni su Personalvorsorgestiftung der Jungfraubahnen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Personalvorsorgestiftung der Jungfraubahnen
- Personalvorsorgestiftung der Jungfraubahnen da Interlaken opera nel ramo «Esercizio di una casse pensioni» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 9 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 05.01.1985.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 10.04.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-109.790.751.
- 9 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren AG, Berner Oberland-Bahnen AG, Harderbahn AG.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Urs Jossi,
Beat Jaun,
Hans-Peter Rüfenacht,
Susanne Oehler,
David Andreas Beeler
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.01.1985
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Interlaken
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.7.004.895-8
IDI/IVA
CHE-109.790.751
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Stiftung ist die berufliche Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer der Stifterinnen sowie ihrer Angehörigen und Hinterlassenen beim Übertritt in den Ruhestand, bei Invalidität und Tod. Die Stiftung kann ihre Tätigkeit auch auf Arbeitnehmer der mit den Stifterinnen finanziell oder wirtschaftlich eng verbundenen Unternehmungen ausdehnen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 07.07.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Bern | 24.12.2008 | 06.07.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Personalvorsorgestiftung der Bahnen der Jungfrau-Region
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalvorsorgestiftung der Jungfraubahnen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006005183, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Jungfraubahnen, in Interlaken, CHE-109.790.751, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellandini, Mauro, von Arbedo-Castione, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005522796, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Jungfraubahnen, in Interlaken, CHE-109.790.751, Stiftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3822077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Urs Adrian, von Trub, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allemann, Martin, von Welschenrohr, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winzenried, Ueli, von Bern und Belp, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Piattini, Andreas, von Collina d'Oro, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Christoph, von Bönigen, in Unterseen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jossi, Urs, von Grindelwald, in Grindelwald, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Pellandini, Mauro, von Arbedo-Castione, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaun, Beat, von Beatenberg, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehler, Susanne, von Balgach, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüfenacht, Hans-Peter, von Meikirch, in Schöftland, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3822077, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Jungfraubahnen, in Interlaken, CHE-109.790.751, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Fritz, von Eriz, in Matten bei Interlaken, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläppi, Christoph, von Lenk, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galli, Günther, von Eggiwil, in Unterseen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Urs Adrian, von Trub, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeler, David Andreas, genannt David-André, von Alpthal, in Interlaken, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Piattini, Andreas, von Collina d'Oro, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.