Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Personalstiftung der Degussa International AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.09.1961
Cancellazione dal registro delle imprese
04.04.2014
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.901.949-7
IDI/IVA
CHE-109.697.169
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Durchführung der beruflichen Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die nachstehend bezeichneten Destinatäre gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Destinatäre sind die Arbeitnehmer der Firma und ihre Angehörigen und ihre Hinterlassenen sowie Personen, für die der Arbeitnehmer im Zeitpunkt seines Todes oder in den letzten Jahren vor seinem Tod in erheblichem Umfang gesorgt hat. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit. Durch Beschluss des Stiftungsrats kann im Einvernehmen mit der Firma auch das Personal von Betrieben, die mit der Firma finanziell oder wirtschaftlich eng vebunden sind, der Stiftung angeschlossen werden, sofern der Stiftung von diesen Betrieben die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Entsprechende Anschlussvereinbarungen sind der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Numerus AG | Zürich | 02.05.2006 | 03.04.2014 | |
KPMG AG | Zürich | <2004 | 01.05.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Personalstiftung der Degussa CIAG
- Personalstiftung der Degussa-Hüls CIAG
- Personalstiftung der Creanova International AG
- Personalstiftung Hüls Schweiz AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalstiftung der Degussa International AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1434797, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalstiftung der Degussa International AG, in Zürich, CHE-109.697.169, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, Publ. 6803430). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 21.10.2013 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6803430, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalstiftung der Degussa International AG, in Zürich, CH-020.7.901.949-7, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, Publ. 6504254).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 11.07.2011].
Numero di pubblicazione: 6504254, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalstiftung der Degussa International AG, in Zürich, CH-020.7.901.949-7, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2011, S. 0, Publ. 6074920).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deflorin, Hans, von Disentis/Mustér, in Wollerau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grunwald, Dr. Volker, von Küsnacht ZH, in St. Moritz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dieter, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mey, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.