Informazioni su Leuchten-Werkstatt GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Leuchten-Werkstatt GmbH
- Leuchten-Werkstatt GmbH ha sede a Dietikon, è attiva e opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza dell’azienda Leuchten-Werkstatt GmbH è composta da una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 08.06.2022.
- L’azienda Leuchten-Werkstatt GmbH è iscritta con l’IDI CHE-276.503.814.
- Oltre all’azienda Leuchten-Werkstatt GmbH sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Andrea Bressi Hairstyling GmbH, es physiotherapie, Inh. E. Sausys.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.10.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Dietikon
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.035.965-0
IDI/IVA
CHE-276.503.814
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich von Installationen und Inbetriebnahme von Leuchten, Haushaltsgeräten Apparaturen und anverwandten Produkten. Ebenfalls deren Reparaturen, Importe, Exporte, Einzel- und Grosshandel. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Liegenschaften und Grundstücke im In- und Ausland kaufen, halten, verwalten, vermieten und verkaufen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- PERRON 18 GmbH
- Optimias GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Leuchten-Werkstatt GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005489975, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Leuchten-Werkstatt GmbH, in Dietikon, CHE-276.503.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Da Rin, Marianne, von Spreitenbach, in Bellikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cantaffa, Francesco, genannt Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Bergdietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Dietikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1004919586, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PERRON 18 GmbH, in Volketswil, CHE-276.503.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4233621).
Statutenänderung:
18.06.2020.
Firma neu:
Leuchten-Werkstatt GmbH.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Steinmürlistrasse 38, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich von Installationen und Inbetriebnahme von Leuchten, Haushaltsgeräten Apparaturen und anverwandten Produkten. Ebenfalls deren Reparaturen, Importe, Exporte, Einzel- und Grosshandel. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Liegenschaften und Grundstücke im In- und Ausland kaufen, halten, verwalten, vermieten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mongelli, Cosimo Adamiano, italienischer Staatsangehöriger, in Greifensee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Da Rin, Marianne, von Spreitenbach, in Bellikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Cantaffa, Francesco, genannt Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.