Indirizzo
c/o EMES Fiduciaire SA
Avenue de Sévelin 38
1004 Lausanne
Informazioni su Ô48 Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ô48 Sàrl
- Ô48 Sàrl da Lausanne opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche» ed è attiva.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Il 06.10.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Ô48 Sàrl è iscritta con l’IDI CHE-264.467.519.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.09.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.192.243-9
IDI/IVA
CHE-264.467.519
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation et la gérance d'établissements publics, notamment bars à café, restaurants, snacks et hôtels, ainsi que toute opération liée à la restauration (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ô48 Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005855035, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Ô48 Sàrl, à Lausanne, CHE-264.467.519 (FOSC du 14.09.2020, p. 0/1004978227).
Nouvelle adresse:
Avenue de Sévelin 38, c/o EMES Fiduciaire SA, 1004 Lausanne. Sayeh Fayçal, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 20 parts de CHF 1'000 à Evrard Nicolas, de France, à Moudon, nouvel associé-gérant président, avec signature individuelle, titulaire de 20 parts de CHF 1'000.
Nouvelle gérante:
Boël-Rouvière Arielle, de France, à Moudon, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1004978227, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Ô48 Sàrl, à Lausanne, Place de la Sallaz 10, 1010 Lausanne, CHE-264.467.519. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
3 septembre 2020.
But:
la société a pour but l'exploitation et la gérance d'établissements publics, notamment bars à café, restaurants, snacks et hôtels, ainsi que toute opération liée à la restauration (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associé-gérant avec signature individuelle:
Sayeh Fayçal, de Forst-Längenbühl, à Crissier, avec 20 parts de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 3 septembre 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.