Indirizzo
c/o FH Graubünden, Herr Jürg Kessler
Pulvermühlestrasse 57
7000 Chur
Informazioni su Militärhistorische Stiftung Graubünden
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Militärhistorische Stiftung Graubünden
- Militärhistorische Stiftung Graubünden a Chur è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Militärhistorische Stiftung Graubünden è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Militärhistorische Stiftung Graubünden fondata il 04.10.1999 è composta da 9 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 28.11.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone GR con l’IDI CHE-110.409.791.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Hans Ulrich Neuenschwander,
Pascal Porchet,
Daniel Buschauer,
Prof. Jürg Jakob Kessler,
Markus Georg Kohler
i più recenti aventi diritto di firma
Prof. Jürg Jakob Kessler,
Markus Georg Kohler,
Marco Cantieni
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.10.1999
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Chur
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.7.000.574-1
IDI/IVA
CHE-110.409.791
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt militärhistorisches Kulturgut des Bundes und des Kantons Graubünden sicherzustellen, Festungswerke und andere militärische Anlagen im Kantons Graubünden zu übernehmen, sicherzustellen, zu konservieren, zu unterhalten sowie für Wissenschaft und Öffentlichekeit zugängig zu machen und historisches Material der Schweizerarmee zu sammeln.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BMU Treuhand AG | Chur | 21.03.2014 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
nay treuhand & beratung | Chur | 22.02.2011 | 20.03.2014 | |
CALANDA Treuhand AG | Chur | 22.05.2009 | 21.02.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Militärhistorische Stiftung Graubünden
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005895694, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Militärhistorische Stiftung Graubünden, in Chur, CHE-110.409.791, Stiftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4434081).
Domizil neu:
c/o FH Graubünden, Herr Jürg Kessler, Pulvermühlestrasse 57, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Martin, von Fideris, in Fideris, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grass, Hans Ruedi, von Klosters-Serneus, in Landquart, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mani, Carlo, von Andeer, in Zillis (Zillis-Reischen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Hans, von Signau, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Porchet, Pascal, von Corcelles-le-Jorat, in Trin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4434081, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Militärhistorische Stiftung Graubünden, in Chur, CHE-110.409.791, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1411189).
Domizil neu:
c/o HTW Chur, Herr Jürg Kessler, Pulvermühlestrasse 57, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Dr. Peter, von Oensingen, in Chur, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Hans, von Haldenstein, in Haldenstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Jürg Jakob, von Schiers, in Domat/Ems, Vizepräsident + Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buschauer, Daniel, von Arosa, in Filisur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Martin, von Fideris, in Fideris, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grass, Hans Ruedi, von Klosters-Serneus, in Landquart, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1411189, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Militärhistorische Stiftung Graubünden, in Chur, CHE-110.409.791, Stiftung (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, Publ. 6846956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monsch, Rico, von Flond und Davos, in Chur, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
nay treuhand & beratung (CH-350.1.010.041-6), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Markus, von Schelten, in Summaprada (Cazis), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler, Jürg Jakob, von Schiers, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BMU Treuhand AG (CHE-115.321.376), in Chur, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.