Informazioni su Mediaplex Group GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Mediaplex Group GmbH
- Mediaplex Group GmbH ha sede a Zug, è attiva e opera nel ramo «Telefono e telecomunicazione».
- L’azienda è stata costituita nel 12.12.2016.
- Il 24.09.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-169.801.269.
- Admiral Trading AG, anova treuhand gmbh, Bioeq AG hanno lo stesso indirizzo come Mediaplex Group GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.12.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.170.851-1
IDI/IVA
CHE-169.801.269
Ramo economico
Telefono e telecomunicazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung von Tätigkeiten aller Art in den Bereichen der Telekommunikation, des Internets und des Fernsehens sowie die Beratung im Finanzwesen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Darlehen oder Garantien an Gesellschafter oder Dritte gewähren sowie alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Mediaplex Group Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mediaplex Group GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006137113, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Mediaplex Group Sàrl, à Genolier, CHE-169.801.269 (FOSC du 15.12.2016, p. 0/3225401). La société ayant transféré son siège à Zug sous la raison de commerce Mediaplex Group GmbH, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Numero di pubblicazione: HR02-1006136604, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mediaplex Group Sàrl, bisher in Genolier, CHE-169.801.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 15.12.2016).
Statutenänderung:
23.07.2024. 26.08.2024.
Firma neu:
Mediaplex Group GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grafenaustrasse 11, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung von Tätigkeiten aller Art in den Bereichen der Telekommunikation, des Internets und des Fernsehens sowie die Beratung im Finanzwesen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Darlehen oder Garantien an Gesellschafter oder Dritte gewähren sowie alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cina, André, von Salgesch, in Fully, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Genolier];
Cina, Antoine, von Salgesch, in Fully, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Peerthy, Shankar, mauritischer Staatsangehöriger, in Oron, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.