Informazioni su Luginbühl Tiernahrung GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Luginbühl Tiernahrung GmbH
- Luginbühl Tiernahrung GmbH ha sede a Büren an der Aare ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Altro commercio con prodotti diversi».
- L’azienda è stata costituita nel 21.11.2001 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 14.08.2013, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-109.390.417.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.11.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Büren an der Aare
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.4.013.963-4
IDI/IVA
CHE-109.390.417
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Import, Vertrieb und Handel mit Tiernahrung aller Art. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Luginbühl Tiernahrung GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1027515, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Luginbühl Tiernahrung GmbH, in Büren an der Aare, CH-073.4.013.963-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2011, Publ. 6208942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Ulrich, von Aeschi bei Spiez, in Büren an der Aare, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Peter, von Aeschi bei Spiez, in Büren an der Aare, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6208942, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Luginbühl Tiernahrung GmbH, in Büren an der Aare, CH-073.4.013.963-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2010, S. 4, Publ. 5733234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ingold-Luginbühl, Martina, von Kestenholz, in Bellach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl-Bigler, Ruth, von Aeschi bei Spiez, in Büren an der Aare, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Luginbühl, Peter, von Aeschi bei Spiez, in Büren an der Aare, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5733234, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Luginbühl Tiernahrung GmbH, in Büren an der Aare, CH-073.4.013.963-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2007, S. 5, Publ. 3948354). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Ulrich, von Aeschi bei Spiez, in Büren an der Aare, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.