Indirizzo
c/o Dr. iur. Sandro Costa
Chesa Suot Muragls 4
7504 Pontresina
Informazioni su Lorenz Gredig AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lorenz Gredig AG
- Lorenz Gredig AG con sede a Pontresina è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». Lorenz Gredig AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 02.06.1936 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Il 25.11.2011 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Lorenz Gredig AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.06.1936
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Pontresina
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.002.719-1
IDI/IVA
CHE-103.616.913
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung und Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken; die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Eltschinger & Partner AG | Thalwil | 18.04.2005 | 24.11.2011 | |
Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH | Zürich | <2004 | 17.04.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lorenz Gredig AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6432274, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Lorenz Gredig AG, in Pontresina, CH-350.3.002.719-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 11, Publ. 5730348).
Statutenänderung:
10.11.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, wenn die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief oder telegrafisch. Gemäss Erklärung vom 10.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eltschinger Audit & Consulting AG, in Oberrieden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5730348, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Lorenz Gredig AG, in Pontresina, CH-350.3.002.719-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2005, S. 11, Publ. 2795518).
Domizil neu:
c/o Dr. iur. Sandro Costa, Via Muragls Suot 4, 7504 Pontresina.
Numero di pubblicazione: 2795518, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Lorenz Gredig AG, in Pontresina, CH-350.3.002.719-1, Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung und Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2001, S. 791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardola, Duri, von Sent, in Greifensee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter];
Valentin, Hansjürg, von Sent, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter];
Eltschinger Audit & Consulting AG, in Oberrieden, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.