Succursale (1)
Informazioni su Lienhard + Herter AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lienhard + Herter AG
- Lienhard + Herter AG ha sede a Embrach, è attiva e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 24.01.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della azienda è CHE-105.888.687.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Bautermin Walder AG, HausTe.ch AG, KREBSER AG, Elektromotoren und Maschinenbau.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.12.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Embrach
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.916.051-2
IDI/IVA
CHE-105.888.687
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Ausführung sowie das Durchführen von Reparaturen und Service-Leistungen an Heizungsanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trevag Treuhand- und Verwaltungs-AG Bülach | Bülach | 17.05.2005 | 19.10.2008 | |
Sert AG in Liquidation | Zug | <2004 | 16.05.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lienhard + Herter AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005942336, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lienhard + Herter AG, in Embrach, CHE-105.888.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, S.20, Publ. 4696882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herter, John, von Zürich, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herter, Mike, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abramov, Eugen, deutscher Staatsangehöriger, in Hilzingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ciraci, Steve, von Ramsen, in Hilzingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaiser, Adrian, von Neuhausen am Rheinfall, in Ramsen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4696882, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lienhard + Herter AG, in Embrach, CH-020.3.916.051-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2005, S. 21, Publ. 2838978).
Statutenänderung:
08.09.2008.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Ausführung sowie das Durchführen von Reparaturen und Service-Leistungen an Heizungsanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch nicht eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Franz, von Rorbas, in Rorbas, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trevag Treuhand- und Verwaltungs-AG Bülach, in Bülach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herter, Mike, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift;
Herter, John, von Zürich, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2838978, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lienhard + Herter AG, in Embrach, CH-020.3.916.051-2, Planung und Ausführung von sowie Reparaturen und Service-Leistungen an Heizungs- und Oelfeuerungs-Anlagen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2005, S. 22, Publ. 2691996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sert AG, in Obersaxen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trevag Treuhand- und Verwaltungs-AG Bülach, in Bülach, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.