Indirizzo
c/o treuhand.gf ag
Gerbestrasse 12
3072 Ostermundigen
Informazioni su Lambda Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lambda Holding AG
- Lambda Holding AG ha sede a Ostermundigen ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza dell’azienda Lambda Holding AG fondata il 23.01.2013 è composta da 3 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 10.09.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Lambda Holding AG è iscritta con l’IDI CHE-143.492.066.
- Allo stesso indirizzo come Lambda Holding AG sono iscritte 14 altre aziende attive. Queste includono: AG Büro 70, GFAG Holding AG, Gribes Properties AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.01.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ostermundigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.056.148-4
IDI/IVA
CHE-143.492.066
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften kaufen oder verkaufen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lambda Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005288574, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lambda Holding AG, in Ostermundigen, CHE-143.492.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2017, Publ. 3861847).
Domizil neu:
c/o treuhand.gf ag, Gerbestrasse 12, 3072 Ostermundigen.
Numero di pubblicazione: 3861847, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lambda Holding AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-143.492.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2017, Publ. 3851411).
Statutenänderung:
06.11.2017.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
c/o ursroth.gf ag, Gerbestrasse 12, 3072 Ostermundigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Czelustek, Uwe, von Zäziwil, in Ins, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: 3851411, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lambda Holding AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-143.492.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, Publ. 2835949).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Urs, von Erlinsbach (AG), in Grafenried (Fraubrunnen), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Jörg, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.