Indirizzo
c/o Ledermann Management AG
Seefeldstrasse 60
8008 Zürich
Informazioni su IG Seepärke Zürich in Liquidation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu IG Seepärke Zürich in Liquidation
- IG Seepärke Zürich in Liquidation è una Associazione con sede a Zürich. IG Seepärke Zürich in Liquidation appartiene al settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente in liquidazione.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 03.09.2019 e ha 4 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 16.07.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-300.043.850.
- 27 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Antiquorum Management AG, CGSamurai GmbH, CLAUSEN Consulting & Invest AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del comitato
Guglielmo Louis Brentel-Kunz,
Dario Pfammatter,
Walter Wäschle
i più recenti aventi diritto di firma
Bruno Walter Sacher,
Guglielmo Louis Brentel-Kunz,
Dario Pfammatter,
Walter Wäschle
Liquidatore
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.09.2019
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.002.609-1
IDI/IVA
CHE-300.043.850
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck des Vereins ist die Vereinigung der Seepärke rund um die Zürcher Seebecken und die damit verbundene Schaffung einer nachhaltigen Erholungs- und Begegnungszone. Der Verein ist politisch neutral. Er verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Der Verein hat keinen Erwerbszweck.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- IG Seepärke Zürich
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: IG Seepärke Zürich in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006085227, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IG Seepärke Zürich, in Zürich, CHE-300.043.850, Verein (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996533).
Name neu:
IG Seepärke Zürich in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Remo Aslak, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Durisch, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Enea, Enzo, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hofer, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kirstein, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Marti, Min Li, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ménard, Daniel, von Küsnacht (ZH), in Opfikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Widmer, Ulrich, von Safenwil, in Wollerau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Barandun, Nicole, von Domleschg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacher, Bruno, von Villigen, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.